Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Binavne | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 5600 Faaborg (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Direktion: Benny Kaslund (direktør) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-26 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Legale ejere: Kaslund Capital ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Navne: Kaslund Marine ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Reelle ejere: Benny Kaslund (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Stiftere: RK Holding 2018 ApS, Mosel Nielsen Holding ApS, Kaslund Capital ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service samt aktiviteter, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Legale ejere: Kaslund Capital ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-06-28 fjernes Legale ejere: RK Holding 2018 ApS (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 fjernes Legale ejere: Kaslund Capital ApS (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-09 tilføjes Legale ejere: Kaslund Capital ApS (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-09 fjernes Legale ejere: Mosel Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 fjernes Legale ejere: Kaslund Capital ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-28 tilføjes Reelle ejere: Benny Kaslund (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-06-27 fjernes Reelle ejere: Benny Kaslund (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-09 tilføjes Reelle ejere: Benny Kaslund (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-08 fjernes Reelle ejere: Benny Kaslund (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Vedtægter: 2022-06-28 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-06-28 fjernes Bestyrelse: Benny Kaslund (formand) (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-01 tilføjes Direktion: Benny Kaslund (direktør) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-06-01 fjernes Direktion: Mathias Høyer Mosel (direktør) (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-30 tilføjes Navne: Kaslund Marine ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-03-29 fjernes Navne: TAKK Living ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-30 tilføjes Vedtægter: 2022-03-30 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-03-29 fjernes Binavne: TAKK Furnitures ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Direktion: Mathias Høyer Mosel (direktør) (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-11-30 fjernes Direktion: Benny Kaslund (direktør) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-08-02 tilføjes Legale ejere: RK Holding 2018 ApS (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-08-01 fjernes Legale ejere: RK Holding 2018 ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-04-28 tilføjes Direktion: Benny Kaslund (direktør) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-04-28 fjernes Direktion: Mathias Høyer Mosel (direktør) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Bestyrelse: Mathias Høyer Mosel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-12 tilføjes Binavne: TAKK Furnitures ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-04-09 tilføjes Navne: TAKK Living ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-04-08 fjernes Navne: NewCo 2021 ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-09 tilføjes Vedtægter: 2021-04-09 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-03-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 5600 Faaborg (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-03-26 tilføjes Bestyrelse: Mathias Høyer Mosel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-03-26 tilføjes Direktion: Mathias Høyer Mosel (direktør) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service samt aktiviteter, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-26 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-03-26 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-03-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-03-26 tilføjes Legale ejere: RK Holding 2018 ApS, Kaslund Capital ApS, Mosel Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-03-26 tilføjes Navne: NewCo 2021 ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-26 tilføjes Reelle ejere: Benny Kaslund (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-03-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-03-26 tilføjes Stiftere: RK Holding 2018 ApS, Mosel Nielsen Holding ApS, Kaslund Capital ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-03-26 tilføjes Vedtægter: 2021-03-26 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-13)