Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vores Energi ApS. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2022-04-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvangen 116, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Bibranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Direktion: Martin Birk (direktør) (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, rådgive om juridiske forhold, foretage kursusvirksomhed, administrere forfatterrettigheder samt foretage andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-29 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Legale ejere: Martin Birk (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Navne: Lejesager ApS (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Reelle ejere: Martin Birk (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Stiftere: Martin Birk (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Vedtægter: 2021-03-29 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-29)