Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongshaven 82, 2500 Valby (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundsfrydvej 9, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2021-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brdr. Dyrner Totalentreprise ApS. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsfrydvej 9, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2021-03-29 tilføjes Direktion: Mick Casper Silva Nørager (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-29 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Legale ejere: Mick Casper Silva Nørager (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Navne: M. NØRAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Reelle ejere: Mick Casper Silva Nørager (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Stiftere: Mick Casper Silva Nørager (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Vedtægter: 2021-03-29 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-29)