Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Baastrup Munk | 14.06.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pernille Vestergaard Roslev | 27.12.2023 | 14.06.2024 | direktør |
Jørgen Michael Hansen | 25.05.2021 | 27.12.2023 | adm. dir |
Victor Baltus | 26.03.2021 | 25.05.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Baastrup Munk | 14.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Victor Baltus | 25.05.2021 | formand |
Sonja Rachor | 26.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pernille Vestergaard Roslev | 27.12.2023 | 14.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kevin Elsäesser | 25.05.2021 | 27.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Michael Hansen | 25.05.2021 | 13.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Daniel Rasmussen | 25.05.2021 | 13.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Victor Baltus | 26.03.2021 | 24.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kevin Elsäesser | 26.03.2021 | 24.05.2021 | formand |