Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pihlkjærsvej 23, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Direktion: Sirwan Peshbahar (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-27 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bamocks.dk (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Legale ejere: Sirwan Peshbahar (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Navne: SIPE Holding ApS (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Reelle ejere: Sirwan Peshbahar (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Stiftere: Sirwan Peshbahar (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Vedtægter: 2021-03-27 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-29)