Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Pedersen | 01.09.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Rosenqvist | 25.03.2021 | 31.08.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lasse Buhl Jørgensen | 14.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Yde Jensen | 14.01.2022 | formand |
Johan Erik Stenger | 25.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bak Ibsen | 25.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Gert Rosenqvist | 25.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Yde Jensen | 25.03.2021 | 13.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Buhl Jørgensen | 25.03.2021 | 13.01.2022 | formand |