Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gartnervangen 27, 9240 Nibe (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Direktion: Kamilla Skalkhøj Oest (direktør) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investering samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-25 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Legale ejere: Viktor Skalkhøj Oest, Johanne Skalkhøj Oest, Kamilla Skalkhøj Oest (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Navne: JV Family Invest ApS (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Reelle ejere: Viktor Skalkhøj Oest, Johanne Skalkhøj Oest, Kamilla Skalkhøj Oest (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Stiftere: Viktor Skalkhøj Oest, Kamilla Skalkhøj Oest, Johanne Skalkhøj Oest (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Vedtægter: 2021-03-25 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-26)