Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Junyi Cai(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Junyi Cai | 01.04.2023 | Alliancevej 27, 2450 København SV |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Cuiz Game Design | 42254495 | Aktiv | Udgivelse af computerspil (582100) |
Francesco Martello | 38552341 | Aktiv | Fotografisk virksomhed (742000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.02.2022 | 3,26 (km) | Vester Voldgade 21, 1552 København V | Hostrups Have 13, 1954 Frederiksberg C |
22.12.2023 | 4,11 (km) | Hostrups Have 13, 1954 Frederiksberg C | Alliancevej 27, 2450 København SV |
Cuiz Game Design. |
Sidst opdateret den 29.03.2021 og angivet som gældende fra 26.03.2021 (1272 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
CUIDAD SERVICE ApS | 32892264 |
Cuisine17 ApS | 40840966 |
cuisine | 43786865 |
CuisineLab ApS | 42520365 |
Cuiz Game Design | 42254495 |
CUJ CONSULTING ApS | 27442978 |
CUJ Ejendomme ApS | 38046144 |
CUJ Holding ApS | 44032015 |
CUJ INVEST ApS | 30581601 |
Cujo Sound | 33730225 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Junyi Cai(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Junyi Cai(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |