Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Quists Vej 27, 8500 Grenaa (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 31, 4. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 31, 4. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2021-03-19 tilføjes Direktion: Peter Jakob Schmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-19 (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Legale ejere: Peter Jakob Schmidt (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Navne: Peter Jakobs anpartsselskab (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Reelle ejere: Peter Jakob Schmidt (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Stiftere: Peter Jakob Schmidt (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Vedtægter: 2021-03-19 (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-25)