Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Betina Charlotte Mose Nielsen | 18.05.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Kim Holstein | 12.03.2021 | 18.05.2022 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Georg Thinggaard | 01.07.2021 | formand |
Morten Buus | 12.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lybæk Christensen | 12.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Boltau | 12.03.2021 | 28.06.2021 | formand |