Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Vedtægter | Formål | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedersø Klitvej 59 1., 6990 Ulfborg (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-24 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-11 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-11 fjernes Legale ejere: Wofen Group ApS (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-11 fjernes Navne: Datoselskabet af 5. december 2022 ApS (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-11 fjernes Reelle ejere: Torben Ryan Olsen (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-11 fjernes Stiftere: Wofen Group ApS (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-13 fjernes Direktion: Torben Ryan Olsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-12-05 tilføjes Navne: Datoselskabet af 5. december 2022 ApS (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2022-12-04 fjernes Navne: Strandhotellet Vedersø ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-05 tilføjes Vedtægter: 2022-12-05 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2022-10-13 tilføjes Direktion: Torben Ryan Olsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-10-13 fjernes Direktion: Johnnie Thøgersen Veth (direktør) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-13 tilføjes Reelle ejere: Torben Ryan Olsen (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2022-10-13 fjernes Reelle ejere: Johnnie Thøgersen Veth (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-04-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2022-04-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Vedtægter: 2022-04-11 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-12-01 tilføjes Direktion: Johnnie Thøgersen Veth (direktør) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2021-12-01 fjernes Direktion: Torben Ryan Olsen (direktør) (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Thøgersen Veth A/S (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Thøgersen Veth A/S (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Johnnie Thøgersen Veth (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2021-12-01 fjernes Reelle ejere: Torben Ryan Olsen (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-09-02 tilføjes Direktion: Torben Ryan Olsen (direktør) (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-09-02 fjernes Direktion: Julia Ott (direktør) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Reelle ejere: Torben Ryan Olsen (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-09-02 fjernes Reelle ejere: Julia Ott (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-05-29 tilføjes Vedtægter: 2021-05-29 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-04-22 tilføjes Vedtægter: 2021-04-22 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedersø Klitvej 59 1., 6990 Ulfborg (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Direktion: Julia Ott (direktør) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-03-24 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at drive hotelvirksomhed. (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-24 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Legale ejere: Wofen Group ApS (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Navne: Strandhotellet Vedersø ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-03-24 tilføjes Reelle ejere: Julia Ott (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-03-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Stiftere: Wofen Group ApS (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2021-03-24 tilføjes Vedtægter: 2021-03-24 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2021-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-20)