Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 tilføjes Bestyrelse: Sébastien Raymond de Tramasure (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Bestyrelse: Marc Guy Louis Rolland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 tilføjes Bestyrelse: Anton Martijn van der Woerdt (formand) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-03-14 fjernes Bestyrelse: Marcel André Louis Guinchard (formand) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 12, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 12, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-03-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 12, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-03-23 tilføjes Bestyrelse: Marcel André Louis Guinchard (formand) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2021-03-23 tilføjes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Bibranche: Andre rengøringsydelser (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Bibranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Direktion: Jonas Wilhelm Warnander (direktør) (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere ydelser inden for facility management, herunder restaurationsvirksomhed, og ydelser til transportsektoren samt anden hermed beslægtet virksomhed Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-08-31 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-23 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Legale ejere: Sodexo SA (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Navne: Sodexo GSA A/S (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Stiftere: Sodexo SA (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Vedtægter: 2021-03-23 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-24)