Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 12, 1203 København K (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Abcedo GP I ApS. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Abcedo Management A/S. (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Abcedo Shield Global A/S. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Abcedo Volatile I GP ApS. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Abcedo Shelter I A/S. (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2021-03-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Abcedo Volatile I K/S. (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-07-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Abcedo Volatile I Investor A/S. (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Abcedo GP II ApS. (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Abcedo Volatile II Investor A/S. (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Abcedo Shelter I A/S. (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Abcedo Volatile I Investor A/S. (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Abcedo Volatile II Investor A/S. (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-03-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 8.000.000,00 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-19 tilføjes Vedtægter: 2021-07-19 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-03-23 tilføjes Bestyrelse: Morten Reignald Pedersen (formand) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Direktion: Lars Toft Larsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og eje kapitalandele i danske og udenlandske selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-23 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Legale ejere: CALME Holding ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Navne: CALME A/S (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Stiftere: CALME Holding ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Vedtægter: 2021-03-23 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-23)