Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-09 tilføjes Vedtægter: 2021-04-09 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-09 fjernes Revisor: GRONEMANN'S REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Holbækvej 37 ApS. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadestævnet 15, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Direktion: Michael Skjold Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-23 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Legale ejere: Lisbeth Signe Dons Sørensen, Michael Skjold Sørensen (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Navne: Donshandel Invest ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Reelle ejere: Lisbeth Signe Dons Sørensen, Michael Skjold Sørensen (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-23 tilføjes Revisor: GRONEMANN'S REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-23 tilføjes Stiftere: Michael Skjold Sørensen (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Vedtægter: 2021-03-23 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-23)