Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Hammershuslam ApS. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hammershuslam ApS. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2022-12-30 tilføjes Revisor: Dan Linddal Bechmann Andersen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-30 fjernes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergebakkevejen 2, 3700 Rønne (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Direktion: Jan Tang Seerup (direktør) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og investeringsselskab. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-16 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Legale ejere: Jan Tang Seerup (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Navne: Lille Bjergegård Holding ApS (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Reelle ejere: Jan Tang Seerup (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2021-03-16 tilføjes Stiftere: Jan Tang Seerup (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Vedtægter: 2021-03-16 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-22)