Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 11, 9830 Tårs (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-01 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Legale ejere: Bjarne Jørgensen (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Navne: Syrenvej Holding ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Reelle ejere: Bjarne Jørgensen (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-01-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Direktion: Peter Bjergene Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-14 tilføjes Direktion: Peter Bjergene Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-03-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-03-19 fjernes Direktion: Bjarne Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 11, 9830 Tårs (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Direktion: Bjarne Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber/virksomheder og udføre investering af enhver art, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-01 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Legale ejere: Bjarne Jørgensen (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Navne: Syrenvej Holding ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Jørgensen (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-02-03 tilføjes Vedtægter: 2021-02-03 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-12)