Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Bestyrelse | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-24 tilføjes Direktion: Dennis Harboe Friis (direktør) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-01-24 fjernes Direktion: Daniel Harboe Garde Friis (direktør) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-06-29 tilføjes Bestyrelse: Victoria Harboe Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Bestyrelse: Svend Harboe Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-12 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Legale ejere: HARBOE GROUP ApS, DHF Group ApS (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-03-01 tilføjes Reelle ejere: Dennis Harboe Friis, Daniel Harboe Garde Friis (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-02-28 fjernes Legale ejere: HARBOE GROUP ApS (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-02-28 fjernes Reelle ejere: Dennis Harboe Friis (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 tilføjes Vedtægter: 2021-03-31 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-16 tilføjes Vedtægter: 2021-03-16 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 tilføjes Hjemmeside: letusprint.dk (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@letusprint.com (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Bestyrelse: Svend Harboe Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-03-16 tilføjes Binavne: LetUsPrint. A/S, LetUsPrint A/S (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Direktion: Daniel Harboe Garde Friis (direktør) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handel og industri, herunder virksomhed med produktion og salg af visuel kommunikation samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-16 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Legale ejere: HARBOE GROUP ApS (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-03-16 tilføjes Navne: Let Us Print A/S (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Reelle ejere: Dennis Harboe Friis (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-03-16 tilføjes Stiftere: HARBOE GROUP ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-19)