Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esromgade 12, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Direktion: Agnieszka Anna Filipowicz (direktør) (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-18 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med spil og legetøj (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Legale ejere: Agnieszka Anna Filipowicz, Anna Halina Pieranska, Otis Sloan Brittain, Hannah Lucy Wood (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Navne: House 4 House ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Reelle ejere: Agnieszka Anna Filipowicz, Anna Halina Pieranska, Otis Sloan Brittain, Hannah Lucy Wood (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Stiftere: Otis Sloan Brittain, Hannah Lucy Wood, Anna Halina Pieranska, Agnieszka Anna Filipowicz (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Vedtægter: 2021-03-18 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-19)