Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellisvej 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandparken 23, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-03-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TP Rådgivning ApS. (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2022-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandparken 23, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 28, 4. c., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-18 tilføjes Kontaktoplysninger: t.povlsen1408@gmail.com (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 28, 4. c., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2021-03-16 tilføjes Direktion: Thomas Povlsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Legale ejere: Thomas Povlsen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Navne: TP Familie Holding ApS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Reelle ejere: Thomas Povlsen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Stiftere: Thomas Povlsen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Vedtægter: 2021-03-16 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-17)