Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøstrupvej 351, 6800 Varde (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Direktion: Thomas Thaudahl Jakobson (direktør) (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive landbrugsvirksomhed herunder kartoffelproduktion, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-16 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Legale ejere: Thomas Thaudahl Jakobson, Dennis Lauridsen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Navne: GreenLife ApS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Reelle ejere: Thomas Thaudahl Jakobson, Dennis Lauridsen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Stiftere: Thomas Thaudahl Jakobson, Dennis Lauridsen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Vedtægter: 2021-03-16 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-17)