Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanietoften 10, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 43, kl. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2021-03-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CERA IT ApS. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2023-03-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fiolstræde 26 ApS. (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-25 tilføjes Legale ejere: Alfred Eddie Rosenvold, CERA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-07-24 fjernes Legale ejere: CERA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-07-25 tilføjes Reelle ejere: Alfred Eddie Rosenvold, Kristian Rosenvold (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-07-25 fjernes Reelle ejere: Alfred Eddie Rosenvold (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-07-24 fjernes Reelle ejere: Kristian Rosenvold (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 43, kl. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Direktion: Kristian Rosenvold (direktør) (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele og investering i værdipapirer, investering i fast ejendom, kunst og lignende samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-01 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: CERA HOLDING ApS, Susi Rosenvold, Vera Andrea Rosenvold, Bertram Emil Rosenvold (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Navne: CERA INVEST ApS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Reelle ejere: Kristian Rosenvold, Kristian Rosenvold (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Stiftere: CERA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Vedtægter: 2021-03-01 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-17)