Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | xbrl | Hvidhvask | ||||
Bestyrelse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbyvej 18, 7080 Børkop (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbyvej 18, 7080 Børkop (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-05-20 tilføjes Hjemmeside: www.naturewines.dk (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbyvej 18, 7080 Børkop (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2021-03-15 tilføjes Bestyrelse: Lone Marie Tørnes Jensen (formand) (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Direktion: Michael Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detail- og engroshandel, primært med vin og spiritus. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-15 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Legale ejere: MJ Investments Holding ApS, Tornes Invest ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Navne: Nature Wines ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Reelle ejere: Michael Jensen, Lone Marie Tørnes Jensen (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Stiftere: Tornes Invest ApS, MJ Investments Holding ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Vedtægter: 2021-03-15 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-16)