Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørhaven 2, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Direktion: Michael Raagaard Larsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-11 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Legale ejere: MICHAEL R. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Navne: DEFAS Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Reelle ejere: Michael Raagaard Larsen (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Stiftere: MICHAEL R. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Vedtægter: 2021-03-11 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-16)