Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Hjemmeside | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-19 fjernes Legale ejere: CF-Holding ApS, KONCRON HOLDING ApS, Rashad Khalil Elsubaihi, Chadi Freigeh (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-19 fjernes Reelle ejere: Chadi Freigeh, Rashad Khalil Elsubaihi (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-15 fjernes Kontaktoplysninger: kontor@heyway.com (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-14 fjernes Hjemmeside: www.heyway.com (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2021-03-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NOVEMBERSELSKABET 2023 APS. (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 49.382,00 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 44.444,00 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: KONCRON HOLDING ApS, Rashad Khalil Elsubaihi, Chadi Freigeh (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2022-12-01 tilføjes Legale ejere: CF-Holding ApS (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Rashad Khalil Elsubaihi (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2022-12-01 tilføjes Reelle ejere: Chadi Freigeh (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2022-12-31 tilføjes Vedtægter: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-01 tilføjes Vedtægter: 2022-12-01 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 57, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 4, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-03-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 4, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-03-11 tilføjes Direktion: Henrik Lund (direktør) (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. Selskabets formål er desuden at eje navn, immaterielle rettigheder samt rettigheder til domæne og hjemmeside tilhørende HeyWay.com. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-11 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Hjemmeside: www.heyway.com (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2021-03-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Kontaktoplysninger: kontor@heyway.com (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2021-03-11 tilføjes Legale ejere: Lund WP Holding ApS, MR13 Holding ApS, Mahdi Johnny Mariager Rützou (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-03-11 tilføjes Navne: HeyWay.com ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Reelle ejere: Henrik Lund, Mahdi Johnny Mariager Rützou (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Stiftere: MR13 Holding ApS, Lund WP Holding ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Vedtægter: 2021-03-11 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-16)