Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbakken 44, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Binavne: Emprove ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Direktion: Tue Vaaben (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-15 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Legale ejere: Tue Vaaben (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Navne: TueV Holding ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Reelle ejere: Tue Vaaben (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Stiftere: Tue Vaaben (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Vedtægter: 2021-03-15 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-16)