Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revisor | Direktion | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-01 fjernes Bestyrelse: Anders Eggert Bay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-26 fjernes Bestyrelse: Morten Schou Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2022-12-20 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-20 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Jesper Sø (direktør) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-11-30 fjernes Bestyrelse: Thomas Lund Helveg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-11-30 fjernes Direktion: Tonny Erik Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-10-26 tilføjes Bestyrelse: Peter Fejerskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-10-01 tilføjes Bestyrelse: Tonny Erik Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-10-01 fjernes Bestyrelse: Lars-Christian Brask (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-01 tilføjes Direktion: Tonny Erik Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-10-01 fjernes Direktion: Lars-Christian Brask (direktør) (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-07-07 tilføjes Bestyrelse: Morten Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-30 tilføjes Bestyrelse: Lars-Christian Brask (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-03-29 fjernes Bestyrelse: Lars-Christian Brask (formand) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-03-30 tilføjes Direktion: Lars-Christian Brask (direktør) (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-03-30 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-03-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-02-22 fjernes Bestyrelse: Martin Skovgaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Pierre Overgaard Schlichting (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-04-26 tilføjes Bestyrelse: Morten Schou Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2021-04-26 fjernes Bestyrelse: Carsten Dines Pontoppidan Mindegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-03-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snebærvej 16, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Bestyrelse: Carsten Dines Pontoppidan Mindegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-03-11 tilføjes Direktion: Pierre Overgaard Schlichting (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med administration og udøvelse af fodboldspil på professionel basis eller på særlige kontraktvilkår for de engagerede spillere og at deltage i de af Dansk Boldspil-Union udskrevne turneringer, hvor sådanne spillere er spilleberettiget, og i internationale turneringer i FIFAs eller UEFAs regi, samt i øvrigt at drive enhver form for forretning, der efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-11 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Legale ejere: ROSKILDE KFUM'S BOLDKLUB, Capelli Sport Limited (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Navne: KFUM PRO A/S (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-03-11 tilføjes Stiftere: ROSKILDE KFUM'S BOLDKLUB (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening, af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Vedtægter: 2021-03-11 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-16)