Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-04-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MICHAEL DUE HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-09 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: St. Blichers Vej 32, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Johannes Ewalds Vej 99, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: feyhansen@hotmail.com (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannes Ewalds Vej 99, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-03-15 tilføjes Direktion: Kasper Fey-Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-15 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Legale ejere: Dinah Fey-Hansen, Kasper Fey-Hansen (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2021-03-15 tilføjes Navne: Fey-Hansen Holding ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Reelle ejere: Dinah Fey-Hansen, Kasper Fey-Hansen (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-03-15 tilføjes Stiftere: Kasper Fey-Hansen, Dinah Fey-Hansen (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Vedtægter: 2021-03-15 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-16)