Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-06 tilføjes Vedtægter: 2022-12-06 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-03-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nyvang Tryk ApS. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskebøl Alle 21, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Direktion: Rune Lindgreen Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med at eje anparter i datterselskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-12 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Legale ejere: Rune Lindgreen Andersen (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Navne: RLA Holding ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Reelle ejere: Rune Lindgreen Andersen (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Stiftere: Rune Lindgreen Andersen (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Vedtægter: 2021-03-12 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-15)