Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at administrere Gerner Koncernen og dermed beslægtede ydelser. (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-05 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 tilføjes Navne: Gerner Administration ApS (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-05 fjernes Navne: Gerner RC Holding ApS (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 tilføjes Vedtægter: 2023-12-06 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2021-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: RC 2004 ApS. (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2021-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: RC HOLDING III ApS. (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 tilføjes Legale ejere: Torben Andreasen (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-03 fjernes Legale ejere: Emil Gerner Andreasen, Frederik Gerner Andreasen, Christian Gerner Andreasen (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-02 fjernes Legale ejere: Torben Andreasen (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-21 tilføjes Legale ejere: Emma Kecia Andreasen, Laura Hessellund Andreasen (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-21 tilføjes Reelle ejere: Torben Andreasen (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Reelle ejere: Torben Andreasen (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 fjernes Reelle ejere: Torben Andreasen (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-03-24 tilføjes Navne: Gerner RC Holding ApS (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2021-03-23 fjernes Navne: Gerner Holding RC ApS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-08 tilføjes Navne: Gerner Holding RC ApS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 tilføjes Vedtægter: 2021-03-24 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2021-03-08 tilføjes Vedtægter: 2021-03-08 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvej 39, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Direktion: Torben Andreasen (direktør) (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom, såsom butikscentre og lignende samt dermed beslægtet virksomhed, såvel direkte som indirekte, herunder gennem investering i andre selskaber med samme eller lignende formål. (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2021-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-08 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Legale ejere: Torben Andreasen, Emil Gerner Andreasen, Frederik Gerner Andreasen, Christian Gerner Andreasen, AND. INVEST ApS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-03-08 tilføjes Reelle ejere: Torben Andreasen (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Stiftere: Torben Andreasen, Frederik Gerner Andreasen, Emil Gerner Andreasen, Christian Gerner Andreasen, AND. INVEST ApS (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-12)