Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karstein Norlund | 15.11.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Thiel Høgholt | 12.07.2023 | 31.10.2023 | direktør |
Henrik Ole Frøsig | 04.05.2023 | 12.07.2023 | adm. dir |
Nicolai Winding Andersen | 06.03.2021 | 04.05.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karstein Norlund | 12.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gudleiv Mæhlum Bjørklund | 12.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Sten Rasmussen | 12.07.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jes Gravgaard Jensen | 12.12.2022 | 29.06.2023 | formand |
Søren Sten Rasmussen | 06.03.2021 | 11.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Simonsen | 06.03.2021 | 04.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Lavesen | 06.03.2021 | 12.12.2022 | bestyrelsesmedlem |