Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bag Haverne 32, 4600 Køge (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Direktion: Svend Aage Dreist Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-12 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Legale ejere: DREIST HANSEN HOLDING A/S, L.E. HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Navne: Dreist Hansen Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Reelle ejere: Liselotte Eghøj Nielsen, Svend Aage Dreist Hansen (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Stiftere: DREIST HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: DREIST HANSEN HOLDING A/S, L.E. HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Liselotte Eghøj Nielsen, Svend Aage Dreist Hansen (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: DREIST HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Svend Aage Dreist Hansen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2021-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bag Haverne 32, 4600 Køge (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Direktion: Svend Aage Dreist Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom, udlejningsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-12 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Legale ejere: DREIST HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2021-03-12 tilføjes Navne: Dreist Hansen Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Reelle ejere: Svend Aage Dreist Hansen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2021-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Stiftere: DREIST HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Vedtægter: 2021-03-12 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-06)