Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-10-10 (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-07 tilføjes Direktion: Christophe Daudigny (direktør) (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-06 tilføjes Vedtægter: 2022-10-06 (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2021-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tchin-tchin ApS. (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2022-10-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Christophe Daudigny (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orøvænget 21, 8381 Tilst (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Direktion: Christophe Daudigny (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-12 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Legale ejere: Christophe Daudigny (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Navne: Avenir Holding ApS (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Reelle ejere: Christophe Daudigny (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Stiftere: Christophe Daudigny (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-03-12 tilføjes Vedtægter: 2021-03-12 (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)