Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Revisor | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-03-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Kontist ApS. (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Pleo Holding ApS. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pleo Holding ApS. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2023-05-01 fjernes Reelle ejere: Kjeld Kirk Kristiansen (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.745,00 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-20 tilføjes Vedtægter: 2023-04-20 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 2, 6. th., 1717 København V (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-04 tilføjes Direktion: Lise Kaae (direktør) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-04 fjernes Direktion: Stefano Zorzi (direktør) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-04 tilføjes Legale ejere: Brightfolk A/S, WILLIAM DEMANT INVEST A/S, KIRKBI INVEST A/S (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-04 fjernes Legale ejere: FOUNDERS A/S (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-04 tilføjes Navne: Anpartsselskabet af 7.11.2022 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-03 fjernes Navne: Founders Growth ApS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-04 tilføjes Reelle ejere: Anders Holch Povlsen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-03 fjernes Reelle ejere: Anders Holch Povlsen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-04 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-04 tilføjes Vedtægter: 2022-11-04 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-11 tilføjes Direktion: Stefano Zorzi (direktør) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-03-11 fjernes Direktion: Christian Ulrik Trolle (direktør) (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2021-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2021-06-18 tilføjes Vedtægter: 2021-06-18 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.010,00 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-23 tilføjes Vedtægter: 2021-03-23 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-03-10 tilføjes Vedtægter: 2021-03-10 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 2, 6. th., 1717 København V (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-03-10 tilføjes Direktion: Christian Ulrik Trolle (direktør) (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og anden hermed efter direktionens skøn forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-10 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Legale ejere: FOUNDERS A/S (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-03-10 tilføjes Navne: Founders Growth ApS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-03-10 tilføjes Reelle ejere: Anders Holch Povlsen, Kjeld Kirk Kristiansen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-03-10 tilføjes Stiftere: FOUNDERS A/S (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-12)