Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Ahm Sørensen | 08.03.2021 | direktør |
Christoffer Sloth Hedelund Henriksen | 08.03.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Lindblad Christensen | 16.02.2023 | formand |
Jesper Ahm Sørensen | 08.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christoffer Sloth Hedelund Henriksen | 08.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Lindblad Christensen | 22.04.2022 | 15.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Henriksen | 08.03.2021 | 16.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Døssing | 08.03.2021 | 16.02.2023 | formand |