Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysholt Allé 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Direktion: Jan Brinck (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-01 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Hjemmeside: www.picturepos.com (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Hovedbranche: Computer facility management (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Kontaktoplysninger: jan.brinck@picturepos.com (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Legale ejere: JAN BRINCK HOLDING ApS, STH CAPITAL ApS, WIZ BIZ ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Navne: PicturePOS ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Reelle ejere: Poul Martin Bøtker, René Jørgen Laursen, Jan Brinck (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Stiftere: WIZ BIZ ApS, STH CAPITAL ApS, JAN BRINCK HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.550,00 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-05-11 tilføjes Legale ejere: JAN BRINCK HOLDING ApS, STH CAPITAL ApS, WIZ BIZ ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-05-10 fjernes Legale ejere: JAN BRINCK HOLDING ApS, STH CAPITAL ApS, WIZ BIZ ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 tilføjes Vedtægter: 2021-05-11 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Allé 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 232, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: jan.brinck@picturepos.com (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 232, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-01 tilføjes Direktion: Jan Brinck (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og markedsføre IT-løsninger samt efter ledelsens vurdering hermed beslægtede opgaver. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-01 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Hjemmeside: www.picturepos.com (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Hovedbranche: Computer facility management (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: JAN BRINCK HOLDING ApS, STH CAPITAL ApS, WIZ BIZ ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-03-01 tilføjes Navne: PicturePOS ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Martin Bøtker, René Jørgen Laursen, Jan Brinck (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Stiftere: WIZ BIZ ApS, STH CAPITAL ApS, JAN BRINCK HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Vedtægter: 2021-03-01 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-26)