Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 74, 2. 26., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vænge 1, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Legale ejere: Strandvejen 10 Nyborg ApS (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 fjernes Legale ejere: HWR HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Reelle ejere: Andreas Malvang Klüts (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 fjernes Reelle ejere: Henrik Welander Raabjerg (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 fjernes Direktion: Henrik Welander Raabjerg (direktør) (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: Domopol Holding ApS (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: DOMOPOL ApS (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vænge 1, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2021-03-11 tilføjes Direktion: Henrik Welander Raabjerg (direktør) (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2021-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-11 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Legale ejere: DOMOPOL ApS, HWR HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-03-11 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Femern ApS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Reelle ejere: Henrik Welander Raabjerg, Michael Christian Lauritsen (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2021-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Stiftere: HWR HOLDING ApS, DOMOPOL ApS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Vedtægter: 2021-03-11 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-11)