Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | ||||
Binavne | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-09-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Rune Oluf Nørregaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-21 tilføjes Hjemmeside: https://klaek.com (offentliggjort 2023-01-21)
Den 2023-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: on@klaek.com (offentliggjort 2023-01-21)
Den 2023-01-20 fjernes Kontaktoplysninger: on@copolabs.com (offentliggjort 2023-01-21)
Den 2023-01-12 tilføjes Navne: Klæk ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-11 fjernes Navne: Copolabs ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-12 tilføjes Vedtægter: 2023-01-12 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 fjernes Binavne: Din Hjemmeside Partner ApS, Copowebs ApS, Coposales ApS, Copomedia ApS, Copoapps ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 34, 1. th., 1067 København K (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalslandsgade 8, 2. 304., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-08-17 tilføjes Direktion: Rune Oluf Nørregaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2021-08-17 fjernes Direktion: Peter Sinclair Fleeton (direktør) (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Kontaktoplysninger: on@copolabs.com (offentliggjort 2023-01-21)
Den 2021-08-16 fjernes Kontaktoplysninger: pf@copolabs.com (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Legale ejere: Marzenna Halina Rump (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 fjernes Legale ejere: Peter Sinclair Fleeton (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Reelle ejere: Marzenna Halina Rump (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 fjernes Reelle ejere: Peter Sinclair Fleeton (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalslandsgade 8, 2. 304., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Binavne: Din Hjemmeside Partner ApS, Copowebs ApS, Coposales ApS, Copomedia ApS, Copoapps ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Direktion: Peter Sinclair Fleeton (direktør) (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-10 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: pf@copolabs.com (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-03-10 tilføjes Legale ejere: Peter Sinclair Fleeton, Rune Oluf Nørregaard Nielsen (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-03-10 tilføjes Navne: Copolabs ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Reelle ejere: Peter Sinclair Fleeton, Rune Oluf Nørregaard Nielsen (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Stiftere: Rune Oluf Nørregaard Nielsen, Peter Sinclair Fleeton (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2021-03-10 tilføjes Vedtægter: 2021-03-10 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)