Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Hans Christensen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Pio(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Robert Rypal(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Arno Viktor Springer(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Pio | 01.01.2007 | Vagtelvej 17, 2000 Frederiksberg |
Michael Hans Christensen | 15.02.2009 | Humlebæk Strandvej 65, 3050 Humlebæk |
Arno Viktor Springer | 18.10.2021 | Pyrus Alle 15, 2770 Kastrup |
Robert Rypal | 14.03.2022 | Sirgræsvej 65, 2770 Kastrup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (16) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
3000.DK ApS | 26454255 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Adventure Heart Holding ApS | 37438782 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Ando ApS | 31612845 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
BioBottle ApS | 40746471 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Fremstilling af plastemballage (222200) |
Columnas ApS | 41159723 | NORMAL | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
EAC GROUP | 42603554 | Aktiv | Industriel design og produktdesign (741010) |
Foreningen Ocean | 41456639 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
GA Design ApS | 38133101 | NORMAL | Industriel design og produktdesign (741010) |
GA Research Group ApS | 38706241 | NORMAL | Engroshandel med kemiske produkter (467500) |
GRAPHIA ApS | 28698186 | NORMAL | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Gebson Industries Holding ApS | 37908584 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KIM HECHT HOLDING ApS | 31056322 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Kim Hecht Invest ApS | 41958987 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
MHC Law | 30453816 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
PIXELHUSET ApS | 30597451 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
The Danish Cement Consultants v/Flemming Knudsen Petersen | 25687590 | Aktiv | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.11.2021 | 14,53 (km) | Nivå Strandpark 21, 2990 Nivå | Nordre Strandvej 119F, 3150 Hellebæk |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 29.06.2023 og angivet som gældende fra 01.03.2021 (850 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
WATER STREAM ApS | 29424284 |
WATERSTREAM CONSULTANT ApS | 29424284 |
WATERSTREAM HOLDING ApS | 29424284 |
WATERSYSTEMS A/S | 29143390 |
Water Taxi Holding ApS | 42204579 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hans Christensen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lars Pio(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Robert Rypal(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arno Viktor Springer(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 42 % | 0 % | 0 % | 8 % | 33 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Hans Christensen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 2 | 2 |
Lars Pio(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 3 | 1 | 3 |
Robert Rypal(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arno Viktor Springer(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 5 | 4 | 3 | 7 |
Pct. | 26 % | 21 % | 16 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |