Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rebecca Munk Holst(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sille Holst(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Sille Holst | 19.07.2010 | Westend 30, 1661 København V |
Rebecca Munk Holst | 29.09.2021 | Vintervej 6, 2920 Charlottenlund |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
MOLIOR HOLDING ApS | 35257918 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Rebecca Munk Holst ApS | 42201294 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
06.10.2021 | 8,86 (km) | Bagerstræde 5, 1617 København V | Vintervej 6, 2920 Charlottenlund |
Rebecca Munk Holst ApS. |
Sidst opdateret den 10.03.2021 og angivet som gældende fra 08.03.2021 (1307 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Rebecca Kronborg | 42502596 |
Rebecca Lending | 42432148 |
REBECCALOGE NR 56 CLEMENTIA | 83938218 |
Rebecca Luna | 38321404 |
Rebecca Munk Holst ApS | 42201294 |
REBECCA POSSELT ApS | 35036547 |
Rebecca P Rebecca Holck Pape | 31820006 |
Rebecca Richmond Styling | 33652933 |
REBECCA RICHTER HOLDING ApS | 35801642 |
Rebecca Robb Benne | 25955900 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Munk Holst(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sille Holst(virk.: 3) Legale ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 89 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rebecca Munk Holst(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 4 | 0 | 5 |
Sille Holst(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 0 | 4 | 0 | 7 |
Pct. | 0 % | 36 % | 0 % | 64 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |