Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-08 tilføjes Kontaktoplysninger: vio@hellokhaki.dk (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 fjernes Kontaktoplysninger: ark@hellokhaki.dk (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-25 tilføjes Direktion: Victa Oryema (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-07-25 fjernes Direktion: Arman Khaki Motlagh (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-07-25 tilføjes Legale ejere: Victa Oryema (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-07-25 fjernes Legale ejere: Arman Khaki Motlagh (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-07-24 fjernes Legale ejere: Victa Oryema (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-07-25 tilføjes Reelle ejere: Victa Oryema (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-07-25 fjernes Reelle ejere: Arman Khaki Motlagh (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-07-24 fjernes Reelle ejere: Victa Oryema (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 2, 5., 1300 København K (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-07-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 2, 5., 1300 København K (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Pelargonievej 2, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: ark@hellokhaki.dk (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2023-01-15 fjernes Kontaktoplysninger: ark@armankhaki.com (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-14 tilføjes Legale ejere: Victa Oryema, Arman Khaki Motlagh (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2022-12-13 fjernes Legale ejere: Arman Khaki Motlagh (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-14 tilføjes Reelle ejere: Victa Oryema, Arman Khaki Motlagh (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2022-12-13 fjernes Reelle ejere: Arman Khaki Motlagh (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-11-10 tilføjes Vedtægter: 2022-11-10 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-01 tilføjes Direktion: Arman Khaki Motlagh (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2021-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ark@armankhaki.com (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: Arman Khaki Motlagh (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pelargonievej 2, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2021-03-10 tilføjes Formål: Konsulentydelse med specialisering i marketing automation og activation (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-03-31 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-01 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Hjemmeside: www.hellokhaki.dk (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Navne: KHAKI ApS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Reelle ejere: Arman Khaki Motlagh (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-03-10 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Stiftere: Arman Khaki Motlagh (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Vedtægter: 2021-03-10 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-10)