Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | xbrl | Direktion | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-22 tilføjes Reelle ejere: Thomas Martin Christensen, Charlotte Mathiassen (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-21 fjernes Reelle ejere: Thomas Martin Christensen (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-24 tilføjes Direktion: Thomas Martin Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-24 fjernes Direktion: Charlotte Mathiassen (direktør) (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-23 fjernes Direktion: Thomas Martin Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-08-29 tilføjes Direktion: Charlotte Mathiassen (direktør) (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-08-29 tilføjes Vedtægter: 2023-08-29 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2022-10-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-04 tilføjes Vedtægter: 2022-10-04 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2022-10-04 fjernes Revisor: Toft Revision Registreret Revisionsfirma v/Kim Toft (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-07-31 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2022-03-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-03-01 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2022-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2022-03-01 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2022-02-28 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2022-02-28 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Vedtægter: 2021-04-29 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-03-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlinien 1, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-09 tilføjes Direktion: Thomas Martin Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2021-03-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive café og restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-02-28 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-09 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Legale ejere: LMC 2021 Holding ApS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Navne: CAFÈ DRAGØR APS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Reelle ejere: Thomas Martin Christensen (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2021-03-09 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-03-09 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-03-09 tilføjes Revisor: Toft Revision Registreret Revisionsfirma v/Kim Toft (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-03-09 tilføjes Stiftere: LMC 2021 Holding ApS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Vedtægter: 2021-03-09 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-10)