Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Dekret | xbrl | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2021-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bremerholm 6 F&B ApS. (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bremerholm 6 Hotel ApS. (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2024-03-19 Statstidende Dekret
Den 2024-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-28 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-28 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bremerholm 6, 1069 København K (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-03-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-19 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-29 tilføjes Legale ejere: Nordhus Holding ApS, Ana Vasile Severance, Stephen Christian Severance Jr., William Thomas Fordyce (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-28 fjernes Legale ejere: Nordhus Holding ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: Nordhus Holding ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-29 tilføjes Reelle ejere: Mads Stanley Robert Løwe (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-28 fjernes Reelle ejere: Mads Stanley Robert Løwe (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-01 tilføjes Reelle ejere: Mads Stanley Robert Løwe (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-29 tilføjes Vedtægter: 2021-03-29 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-01 tilføjes Vedtægter: 2021-03-01 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-01 tilføjes Direktion: Mads Stanley Robert Løwe (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele og drift af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-01 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Navne: Bremerholm 6 Holding ApS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-03-01 tilføjes Stiftere: Nordhus Holding ApS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-10)