Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 tilføjes Direktion: Stinus Tschentscher Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Legale ejere: Stinus Tschentscher Andersen (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-01 tilføjes Reelle ejere: Stinus Tschentscher Andersen (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teknikerbyen 5, st., 2830 Virum (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gøngehusvej 280, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@betternumbers.dk (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Direktion: Keld Juel Danielsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: KJD 1236 ApS, MICHAEL TOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-01 tilføjes Reelle ejere: Keld Juel Danielsen (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-31 fjernes Legale ejere: MICHAEL TOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-05 tilføjes Legale ejere: MICHAEL TOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøngehusvej 280, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-03-05 tilføjes Direktion: Michael Bruun Toft (direktør) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementarselskab i Betternumbers P/S. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-05 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Navne: Komplementarselskabet Btnr. ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Reelle ejere: Michael Bruun Toft (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Stiftere: MICHAEL TOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Vedtægter: 2021-03-05 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-09)