Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 1304 København K (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Direktion: Lars Edvinsson (direktør) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Holdingvirksomhed samt dertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-09 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Legale ejere: Lars Edvinsson (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-03-09 tilføjes Navne: Edvince ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Reelle ejere: Lars Edvinsson (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Stiftere: Lars Edvinsson (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Vedtægter: 2021-03-09 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-09)