Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Strandvej 84, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Direktion: Morten Kelum Flandrup (direktør) (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-08 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Legale ejere: Morten Kelum Flandrup (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Navne: Kelum Holding ApS (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Reelle ejere: Morten Kelum Flandrup (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Stiftere: Morten Kelum Flandrup (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-09 sletter virksomheden Ejerskaber: NyTilgang ApS. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Strandvej 84, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Direktion: Morten Kelum Flandrup (direktør) (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-08 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Legale ejere: Morten Kelum Flandrup (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Navne: Kelum Holding ApS (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Reelle ejere: Morten Kelum Flandrup (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Stiftere: Morten Kelum Flandrup (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Vedtægter: 2021-03-08 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-27)