Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-18 tilføjes Legale ejere: Gorm Daniel Eriksen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Legale ejere: Scone ApS (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-17 fjernes Legale ejere: Gorm Daniel Eriksen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 tilføjes Reelle ejere: Gorm Daniel Eriksen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-17 fjernes Reelle ejere: Gorm Daniel Eriksen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-09-01 tilføjes Direktion: Gorm Daniel Eriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-24)
Den 2023-08-31 fjernes Direktion: Gorm Daniel Eriksen (direktør) (offentliggjort 2023-09-24)
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: Gorm Daniel Eriksen, Scone ApS (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Jonathan Pedro Bostrup Oturai Garner (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: Gorm Daniel Eriksen, Scone ApS (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Jonathan Pedro Bostrup Oturai Garner (direktør) (offentliggjort 2023-09-24)
Den 2022-05-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engblommevej 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Direktion: Jonathan Pedro Bostrup Oturai Garner (direktør) (offentliggjort 2023-09-24)
Den 2021-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og investere i værdipapirer for investorens indskud. Selskabet anvender såvel egenkapital som fremmedkapital til at investere i en afbalanceret portefølje og under hensyn til sikring af en afbalanceret risiko, med henblik på derigennem at opnå langsigtet værditilvækst. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-09 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Legale ejere: Oalto Holding ApS, Gorm Daniel Eriksen, Scone ApS, Jonathan Pedro Bostrup Oturai Garner (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-03-09 fjernes Legale ejere: Oalto Holding ApS (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-03-09 tilføjes Navne: Eduramp Invest ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Reelle ejere: Gorm Daniel Eriksen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2021-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Stiftere: Oalto Holding ApS, Jonathan Pedro Bostrup Oturai Garner, Gorm Daniel Eriksen (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Vedtægter: 2021-03-09 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-09)