Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dalya Maher Taleb | 19.02.2024 | 29.02.2024 | direktør |
Dalya Maher Taleb | 07.12.2023 | 24.01.2024 | adm. dir |
Issam Malmberg Baker | 10.05.2023 | 01.07.2023 | direktør |
Chadi Maher Taleb | 05.12.2022 | 22.11.2023 | adm. dir |
Issam Malmberg Baker | 05.12.2022 | 05.05.2023 | direktør |
Chadi Maher Taleb | 04.03.2021 | 04.12.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dalya Maher Taleb | 07.12.2023 | 24.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Issam Malmberg Baker | 10.05.2023 | 31.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Casper Mérot Ancker | 05.12.2022 | 02.02.2024 | formand |
Chadi Maher Taleb | 05.12.2022 | 22.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Issam Malmberg Baker | 05.12.2022 | 05.05.2023 | bestyrelsesmedlem |