Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 tilføjes Legale ejere: Kampp Invest Holding ApS, Gustav Stærk Holding ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-07 fjernes Legale ejere: Kampp og Stærk Holding ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-21 tilføjes Legale ejere: Kampp og Stærk Holding ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-12-21 fjernes Legale ejere: Alfred Elias Greve Kampp, Gustav Rohde Stærk (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovtårnsvej 1, 4683 Rønnede (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Direktion: Alfred Elias Greve Kampp (direktør) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fødevarevirksomhed i form af en udendørs madbod samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-05 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Legale ejere: Alfred Elias Greve Kampp, Gustav Rohde Stærk, WLM Holding ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2021-03-05 tilføjes Navne: KAMAST ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Reelle ejere: Alfred Elias Greve Kampp, Gustav Rohde Stærk, William Emil Lieberkind Mathiesen (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Stiftere: WLM Holding ApS, Gustav Rohde Stærk, Alfred Elias Greve Kampp (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Vedtægter: 2021-03-05 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-09)