Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 17, 1. th., 7800 Skive (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-08 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Kontaktoplysninger: info@kortika.com (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Legale ejere: Kortika Holding ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Navne: Kortika ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Reelle ejere: Kristian Aggerholm Ladefoged, Mette Væver Andersen, Jacob Heilskov Mortensen, Thomas Væver Andersen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Stiftere: Kortika Holding ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Bestyrelse: Thomas Væver Andersen (formand) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Direktion: Jacob Heilskov Mortensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 17, 1. th., 7800 Skive (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravene 5, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravene 5, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Yrsavej 3, 7800 Skive (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kortika.com (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Yrsavej 3, 7800 Skive (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-08 tilføjes Bestyrelse: Thomas Væver Andersen (formand) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-03-08 tilføjes Direktion: Jacob Heilskov Mortensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er: E-commerce samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-08 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Legale ejere: Kortika Holding ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Navne: Kortika ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Reelle ejere: Kristian Aggerholm Ladefoged, Mette Væver Andersen, Jacob Heilskov Mortensen, Thomas Væver Andersen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Stiftere: Kortika Holding ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-03-08 tilføjes Vedtægter: 2021-03-08 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-28)