Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Kapital | Legale ejere | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 tilføjes Vedtægter: 2024-05-15 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-08 tilføjes Bestyrelse: Anders Kynde Frederiksen (formand) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-08 fjernes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-08 tilføjes Vedtægter: 2023-05-08 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 44.000.000,00 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-09 tilføjes Vedtægter: 2022-11-09 (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-08-09 fjernes Legale ejere: Engell Invest ApS (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 43.625.000,00 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-07-04 tilføjes Vedtægter: 2022-07-04 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-05-20 tilføjes Bestyrelse: Peder Segerstrøm Stampe (formand) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-05-20 fjernes Bestyrelse: Anders Bach Lauridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 43.250.000,00 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-12-14 tilføjes Vedtægter: 2021-12-14 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-11-29 fjernes Bestyrelse: Christen Steffensen (formand) (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-08-10 tilføjes Legale ejere: BERTELSEN & PLUM ApS, JON BRÜEL CONSULTING ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 42.500.000,00 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-08-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-08-03 tilføjes Vedtægter: 2021-08-03 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 38.100.000,00 (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-06 tilføjes Legale ejere: ANF HOLDING ApS, VERLAND CAPITAL ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-05 fjernes Legale ejere: ANF HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-06 tilføjes Vedtægter: 2021-07-06 (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 32.700.000,00 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-05-05 tilføjes Vedtægter: 2021-05-05 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 32.699.999,00 (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-27 tilføjes Legale ejere: ANF HOLDING ApS, Engell Invest ApS, PROFIC ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-04-27 fjernes Legale ejere: Koncenton Private Placement A/S (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-27 tilføjes Vedtægter: 2021-04-27 (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-03-09 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2021-03-03 tilføjes Bestyrelse: Christen Steffensen (formand) (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-03-03 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-03 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 400.001,00 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Legale ejere: Koncenton Private Placement A/S (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Navne: Koncenton Hørsholm PH Park A/S (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Stiftere: Koncenton Private Placement A/S (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Vedtægter: 2021-03-03 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-09)